ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Edirne Şubesi
Yayına Giriş Tarihi
16 Mart 2010 - 30 Haziran 2017
8. Genel Kurul seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulunun 10 Mart 2010 tarihli onayları ile kesinleşmesi üzerine 11 Mart 2010 günü yapılan toplanıtda yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı yapılmıştır.
Gizli Oylama Sonucunda;
Şube Yönetim Kurulu Başkanılığına Cumhur PEKDEMİR
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Semiha ÖZTUNA
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliğine Yaver TETİK
Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Mehmet Murat ILICAK
Şube Yönetim Kurulu Üyeliğine Kaan ÖZEL
Şube Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ziya ARKUN
Şube Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa GÜL
oybirliği ile seçilmiştir.